Wkład użytkownika
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (250 nowszych | 250 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 14:58, 4 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+74) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:54, 3 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (208 osób wg. stanu na 2.9.2019))
- 11:53, 3 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+749) . . N Andrzej Matysiewicz (Utworzono nową stronę "Od 10 lipca 2015 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Chełmie. Od 1 marca 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. delegowany do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, a następnie...") (ostatnia)
- 11:52, 3 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+63) . . Aktualności:
- 11:52, 3 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-179) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 11:51, 3 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-70) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 20:59, 2 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+115) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 16:32, 2 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-2) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (206 osób wg. stanu na 27.08.2019))
- 16:31, 2 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+27) . . Lista Ziobry
- 16:31, 2 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+19) . . Lista Ziobry (→Lista prokuratorów, których działania budzą wątpliwości)
- 16:30, 2 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+876) . . N Michał Przybyłowski (Utworzono nową stronę "Prokurator Prokuratury Rejonowej w Płocku od 1 marca 2011 r. 25 kwietnia 2016 r. delegowany do Prokuratury Krajowej, członek zespołu śledczego do spraw katastrofy...")
- 16:29, 2 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+64) . . Aktualności:
- 16:29, 2 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+64) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 16:29, 2 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-452) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 16:28, 2 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+600) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 18:04, 28 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+13) . . Marcin Szpond (ostatnia)
- 18:04, 28 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+683) . . N Marcin Szpond (Utworzono nową stronę " Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa - Mokotów od 08 grudnia 2015 r. 25 kwietnia 2016 r delegowany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W 2016 r. otrzymał n...")
- 18:03, 28 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+57) . . Aktualności:
- 18:03, 28 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+57) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 18:02, 28 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 18:02, 28 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-457) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 15:34, 27 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+1406) . . N Ryszard Rafalski (Utworzono nową stronę "Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Żoliborz. Wcześniej pracował jako adwokat. 6 grudnia 2017 r. przeszedł do prokuratury i otrzymał wskazanie wykonywania...") (ostatnia)
- 15:33, 27 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+60) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 15:33, 27 sie 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (205 osoby wg. stanu na 26.08.2019))
- 15:31, 27 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+22) . . Lista Ziobry
- 15:31, 27 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+46) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 21:41, 26 sie 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Przemysław Radzik (ostatnia)
- 15:02, 26 sie 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (203 osoby wg. stanu na 22.08.2019))
- 15:01, 26 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+22) . . Lista Ziobry
- 15:00, 26 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+9) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 15:00, 26 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+204) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 14:59, 26 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+42) . . Katarzyna Kwiecińska (ostatnia)
- 14:56, 26 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+1056) . . N Maciej Płoński (Utworzono nową stronę "300px Szef Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ. Odmówił śledztwa w sprawie gróźb kierowanych wobec prezydenta Białogstoku Ta...") (ostatnia)
- 14:55, 26 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-770) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 14:55, 26 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+60) . . Aktualności:
- 14:54, 26 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+198) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 14:53, 26 sie 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Maciej Płoński.png (ostatnia)
- 10:25, 23 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+36) . . Lista Ziobry
- 10:24, 23 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+1083) . . N Maryla Potrzyszcz-Doraczyńska (Utworzono nową stronę "Od 8 grudnia 2015 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz. 13 czerwca 2016 r. delegowana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie w dniu 15 maja 2018...") (ostatnia)
- 10:23, 23 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+74) . . Aktualności:
- 10:23, 23 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+74) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 10:23, 23 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 10:22, 23 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-105) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 14:29, 22 sie 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (202 osoby wg. stanu na 21.08.2019))
- 14:29, 22 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+21) . . Lista Ziobry (→Lista prokuratorów, których działania budzą wątpliwości)
- 14:28, 22 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+1362) . . N Krzysztof Motyl (Utworzono nową stronę "Prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice - Zachód od 1 kwietnia 2008 r. do 4 września 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. delegowany do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Dep...") (ostatnia)
- 14:27, 22 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+64) . . Aktualności:
- 14:27, 22 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+64) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 14:26, 22 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-87) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 13:52, 21 sie 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (198 osób wg. stanu na 14.08.2019))
- 13:50, 21 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+86) . . Lista Ziobry
- 13:10, 21 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+1276) . . N Dorota Lasota (Utworzono nową stronę "Odeszła z prokuratury 31 grudnia 2010 r. Po zwycięstwie PiS 3 listopada 2016 r. wróciła do prokuratury i uzyskała, z pominięciem trybu konkursowego, tytuł prokura...") (ostatnia)
- 13:09, 21 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+52) . . Aktualności:
- 13:09, 21 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+52) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 13:08, 21 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+121) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 13:22, 19 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-906) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 13:20, 19 sie 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (198 osoby wg. stanu na 14.08.2019))
- 13:19, 19 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 13:19, 19 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+55) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 13:18, 19 sie 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Katarzyna Kwiecińska.png (ostatnia)
- 13:18, 19 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+65) . . Aktualności:
- 13:17, 19 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-288) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 13:17, 19 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+65) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 13:16, 19 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+941) . . N Katarzyna Kwiecińska (Utworzono nową stronę "Jako asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa - Żoliborz w Warszawie została delegowana 6 lipca 2016 r. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie 15 września 2016 r....")
- 13:15, 19 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+145) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 07:51, 16 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+813) . . N Paweł Kukuryk (Utworzono nową stronę "Prokurator Prokuratury Rejonowej Lublin - Północ od 1 marca 2010 r. do 22 czerwca 2016 r. 23 czerwca 2016 r. uzyskał tytuł prokuratora Prokuratury Okręgowej w Lubli...") (ostatnia)
- 07:47, 16 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Aktualności:
- 07:47, 16 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 07:47, 16 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 07:46, 16 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-47) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 12:24, 14 sie 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (195 osoby wg. stanu na 24.07.2019))
- 12:23, 14 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-1) . . Państwo PIS
- 12:19, 14 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 12:18, 14 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-1) . . Marcin Faszcza (ostatnia)
- 12:17, 14 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+1005) . . N Marcin Faszcza (Utworzono nową stronę " Tytuł prokuratora prokuratury rejonowej uzyskał z pominięciem trybu konkursowego w dniu 24 stycznia 2017 r., delegowany 18 kwietnia 2017 r. do Prokuratury Regionalne...")
- 12:16, 14 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Aktualności:
- 12:16, 14 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 12:15, 14 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-89) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 12:14, 14 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+23) . . Lista Ziobry
- 12:36, 12 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-9) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 12:35, 12 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+567) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 12:27, 12 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+61) . . Aktualności:
- 12:27, 12 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+61) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 12:26, 12 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+1018) . . N Krystyna Ciwoniuk (Utworzono nową stronę " Prokurator prokuratury rejonowej od 1 grudnia 1998 r. do 17 kwietnia 2016 r., zastępca prokuratora okręgowego w Białymstoku, 18 kwietnia 2016 r. uzyskała tytuł pro...") (ostatnia)
- 12:25, 12 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+18) . . Lista Ziobry
- 12:24, 12 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+139) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 14:15, 9 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+55) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 14:15, 9 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+55) . . Aktualności:
- 14:14, 9 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+923) . . N Adam Białas (Utworzono nową stronę " tytuł prokuratora Prokuratury Rejonowej Białystok - Północ uzyskał z pominięciem trybu konkursowego 3 listopada 2016 r.10, delegowany do Prokuratury Okręgowej w...") (ostatnia)
- 14:13, 9 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-924) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 08:28, 8 sie 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 08:27, 8 sie 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (194 osoby wg. stanu na 24.07.2019))
- 08:26, 8 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+21) . . Lista Ziobry
- 08:25, 8 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-297) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 08:25, 8 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 08:25, 8 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+53) . . Aktualności:
- 08:24, 8 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-39) . . Michał Kierski (ostatnia)
- 08:24, 8 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+1879) . . N Michał Kierski (Utworzono nową stronę " '''Prokurator Michał Kierski''' 300px Pełniąc obowiązki Prokuratora Okręgowego w Gdańsku wsławił się stosowaniem kontrowersy...")
- 08:23, 8 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+575) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 23:49, 7 sie 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Michał Kierski.png (ostatnia)
- 09:55, 7 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+716) . . Aktualności:
- 09:54, 7 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-3) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 09:54, 7 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+12) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 09:52, 7 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+11) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 09:51, 7 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-88) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 09:51, 7 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-8) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 09:50, 7 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-10) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 09:49, 7 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+458) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 09:47, 7 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-12) . . Marek Gołębiewski (ostatnia)
- 09:45, 7 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-17) . . Marek Gołębiewski
- 09:40, 7 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+501) . . Marek Gołębiewski
- 12:10, 6 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-1) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 12:10, 6 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+17) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 12:10, 6 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+248) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 12:08, 6 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+12) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 12:08, 6 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 12:07, 6 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 12:07, 6 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+16) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 12:06, 6 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+265) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 09:50, 6 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+20) . . Państwo PIS (→Raporty)
- 09:47, 6 sie 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Raporty)
- 09:47, 6 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+274) . . Państwo PIS (→Raporty)
- 09:17, 5 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 09:17, 5 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-191) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 09:12, 5 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+59) . . Aktualności:
- 09:12, 5 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+59) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 09:11, 5 sie 2019 (różn. | hist.) . . (-153) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 09:10, 5 sie 2019 (różn. | hist.) . . (+470) . . Łukasz Osiński (ostatnia)
- 13:08, 30 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+684) . . Elżbieta Pieniążek (ostatnia)
- 10:26, 30 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+62) . . Aktualności:
- 10:26, 30 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+62) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 10:25, 30 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 10:25, 30 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 10:25, 30 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 10:25, 30 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-65) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 14:43, 29 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-15) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 14:43, 29 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-330) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 14:39, 29 lip 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (192 osoby wg. stanu na 24.07.2019))
- 14:38, 29 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+42) . . Lista Ziobry
- 14:37, 29 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-472) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 14:36, 29 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+54) . . Aktualności:
- 14:36, 29 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+54) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 14:35, 29 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+1118) . . N Marcin Saduś (Utworzono nową stronę "300px Rzecznik prasowy Prokuratury kręgowej Warszawa-Praga prowadzącej sprawę Marka Falenty zapowiada możliwość powołania biegłych d...") (ostatnia)
- 14:35, 29 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-85) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 14:26, 29 lip 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Marcin Saduś.png (ostatnia)
- 09:48, 26 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Aktualności:
- 09:48, 26 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 09:47, 26 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+1262) . . N Piotr Stryszowski (Utworzono nową stronę " Bohater „ziobrowego awansu” o trzy stopnie. Jeszcze w 2016 roku był zatrudniony w Prokuraturze Rejonowej w Krakowie-Podgórzu, później delegowano go do krakowski...") (ostatnia)
- 09:46, 26 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+435) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 15:06, 25 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+56) . . Aktualności:
- 15:05, 25 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+56) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 15:05, 25 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 15:05, 25 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-17) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 23:02, 24 lip 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Jarosław Gajek1.png (ostatnia)
- 12:06, 24 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+30) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (192))
- 12:05, 24 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+64) . . Aktualności:
- 12:05, 24 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+64) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 12:04, 24 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+6) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 12:04, 24 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+383) . . Ppor. Michał Jakubczyk (ostatnia)
- 12:03, 24 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+170) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 12:00, 24 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+34) . . Lista Ziobry
- 16:36, 23 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+13) . . Barbara Haj (ostatnia)
- 16:36, 23 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+13) . . Gabriela Cichońska-Odrobina (ostatnia)
- 16:35, 23 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+489) . . N Gabriela Cichońska-Odrobina (Utworzono nową stronę " Prokuratorka Prokuratury Rejonowej w Gliwicach awansowana o trzy stopnie, do Prokuratury Krajowej. Członkini Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do s...")
- 16:35, 23 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+69) . . Aktualności:
- 16:34, 23 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+69) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 16:34, 23 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-577) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 18:38, 19 lip 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (191))
- 18:38, 19 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+17) . . Lista Ziobry
- 10:46, 19 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-1) . . Barbara Haj
- 10:46, 19 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-7) . . Barbara Haj
- 10:45, 19 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+1266) . . N Barbara Haj (Utworzono nową stronę "Barbara Haj Prokuratorka Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie, delegowana w kwietniu 2016 r. do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczo...")
- 10:41, 19 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+52) . . Aktualności:
- 10:41, 19 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+52) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 10:41, 19 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-128) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:41, 17 lip 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (190))
- 11:41, 17 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+22) . . Lista Ziobry (→Lista prokuratorów, których działania budzą wątpliwości)
- 11:40, 17 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+57) . . Aktualności:
- 11:40, 17 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+57) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 11:39, 17 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+13) . . Mariusz Kierepka
- 11:39, 17 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-5) . . Mariusz Kierepka
- 11:39, 17 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-18) . . Mariusz Kierepka
- 11:38, 17 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+1436) . . N Mariusz Kierepka (Utworzono nową stronę "Mariusz Kierepka 300px]left Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, obecnie oddelegowany jest do Mazowieckiego Wydziału Zamiejsc...")
- 11:38, 17 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+6) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:38, 17 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+524) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:34, 17 lip 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Mariusz Kierepka.png (ostatnia)
- 10:35, 16 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 10:35, 16 lip 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (185))
- 10:33, 16 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+42) . . Lista Ziobry
- 10:32, 16 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+19) . . Lista Ziobry
- 10:31, 16 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+18) . . Lista Ziobry
- 10:30, 16 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+23) . . Lista Ziobry
- 10:26, 16 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-399) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 10:25, 16 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+55) . . Aktualności:
- 10:25, 16 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+55) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 10:24, 16 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+790) . . N Tomasz Kozioł (Utworzono nową stronę " Prokurator z wrocławskiej prokuratury okręgowej delegowany do Prokuratury Krajowej do specjalnego wydziału spraw wewnętrznych ścigającego sędziów i prokuratoró...") (ostatnia)
- 10:24, 16 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-633) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 09:05, 15 lip 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 09:05, 15 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 09:05, 15 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 09:05, 15 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+4) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 09:04, 15 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+195) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 09:01, 15 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+57) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 09:01, 15 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+57) . . Aktualności:
- 09:00, 15 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+13) . . Zbigniew Gabryś (ostatnia)
- 09:00, 15 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+1530) . . N Zbigniew Gabryś (Utworzono nową stronę "300px 335px Prokurator Zbigniew Gabryś, przez wiele lat zastępca Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu, w...")
- 08:59, 15 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+143) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 08:56, 15 lip 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Zbigniew Gabryś1.png (ostatnia)
- 08:56, 15 lip 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Zbigniew Gabryś.png (ostatnia)
- 23:16, 11 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Paweł Baca (ostatnia)
- 23:15, 11 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 23:13, 11 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+52) . . Aktualności:
- 23:13, 11 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+52) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 23:12, 11 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-3) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 23:12, 11 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+9) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 23:12, 11 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-288) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 23:09, 11 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+690) . . Paweł Baca
- 23:08, 11 lip 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Paweł Baca.png (ostatnia)
- 12:53, 10 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Aktualności:
- 12:52, 10 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 12:52, 10 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+103) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 12:51, 10 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+581) . . Ryszard Witkowski (ostatnia)
- 12:49, 10 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-201) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:05, 9 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-579) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 11:05, 9 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+56) . . Aktualności:
- 11:04, 9 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+38) . . Andrzej Pozorski (ostatnia)
- 11:03, 9 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+1444) . . Andrzej Pozorski
- 11:02, 9 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:01, 9 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+693) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 00:00, 9 lip 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Andrzej Pozorski.png (ostatnia)
- 23:23, 7 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 23:23, 7 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+142) . . Aktualności:
- 23:22, 7 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+437) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 23:21, 7 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 23:20, 7 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-111) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 23:15, 7 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-5) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 23:15, 7 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+13) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 23:14, 7 lip 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Bogdan Święczkowski3.jpg (ostatnia)
- 23:09, 7 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+7) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 23:08, 7 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+5593) . . N List stowarzyszenia prokuratorów "Lex super omnia" (Utworzono nową stronę "'''List otwarty Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do Prokuratora Krajowego w sprawie szykanowania prokuratora Mariusza Krasonia''' Warszawa, dnia 6 lipca 20...") (ostatnia)
- 23:08, 7 lip 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 23:08, 7 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 23:07, 7 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+141) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 21:36, 6 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-8) . . Artur Maludy (ostatnia)
- 09:01, 5 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+614) . . Adam Borkowski (ostatnia)
- 09:00, 5 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+54) . . Aktualności:
- 08:58, 5 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+54) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 08:56, 5 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 08:56, 5 lip 2019 (różn. | hist.) . . (+8) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 08:54, 5 lip 2019 (różn. | hist.) . . (-396) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (250 nowszych | 250 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)